| Thouars - Maires | |
|
|
Auteur | Message |
---|
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Thouars - Maires Jeu 27 Oct - 7:08 | |
| - Citation :
Thouars
Historique des Maires de Poitiers de l'An 1453
An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005
> du 18/06/1453 au 24/06/1453 :
1-Dame.decoeur (2005-06-18 par révolte)
> du 25/06/1453 au 16/07/1453 :
2- Octron5 (2005-06-25 élu avec 65%)
> du 17/07/1453 au 26/07/1453 :
3-Sirjames (2005-07-17 par révolte)
> du 27/07/1453 au 30/07/1453 :
4- Sirjames (2005-06-25 élu avec 65%)
> du 31/07/1453 au 01/08/1453 :
5-Fabi (2005-07-31 par révolte)
> du 02/08/1453 au 09/08/1453 :
6-Mysouris (2005-08-02 par révolte)
> du 10/08/1453 au 12/10/1453 :
7- Mysouris (2005-08-10 élue avec 70.8%) 8- Mysouris (2005-09-11 élue avec 61.8%) - 2e mandat
> du 13/10/1453 au 13/01/1454 :
9- Erasmus (2005-10-13 élu avec 57.8%) 10- Erasmus (2005-11-11 élu avec 67%) - 2e mandat 11- Erasmus (2005-12-12 élu avec 51.7%) - 3e mandat
Dernière édition par Kinmar. le Dim 6 Nov - 15:54, édité 1 fois | |
|
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Thouars - Maires Jeu 27 Oct - 7:16 | |
| - Citation :
Thouars
Historique des Maires de Poitiers de l'An 1454
An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006
> du 14/01/1454 au 12/02/1454 :
12- Bijave (2006-01-14 élu avec 53.1%)
> du 13/02/1454 au 13/04/1454 :
13- Tagadaouafouaf (2006-02-13 élu avec 56.3%) 14- Tagadaouafouaf (2006-03-15 élu avec 78.7%) 2e mandat
> du 14/04/1454 au 13/05/1454 :
15- Novo (2006-04-14 élu avec 100%)
> du 14/05/1454 au 14/06/1454 :
16- Mr.kenshin (2006-05-14 élu avec 75.5%)
> du 15/06/1454 au 14/07/1454 :
17- Natrix (2006-06-15 élu avec 75%)
> du 15/07/1454 au 13/08/1454 :
18- Tof (2006-07-15 élu avec 85.2%)
> du 14/08/1454 au 12/09/1454 :
19- Bijave (2006-08-14 élu avec 64.4%) - 2e mandat
> du 13/09/1454 au 11/10/1454 :
20- Baillant (2006-09-13 élu avec 65%)
> du 12/10/1454 au 25/10/1454 :
21- Tof (2006-10-12 élu avec 60.9%) - 2e mandat
> du 26/10/1454 au 02/11/1454 :
22- Tarzan (2006-10-26 par révolte)
> du 03/11/1454 au 05/01/1455 :
23- Tarzan (2006-11-03 élu avec 50 %) 24- Tarzan (2006-12-05 élu avec 50.9%) - 2e mandat
| |
|
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| |
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| |
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Thouars - Maires Sam 29 Oct - 23:18 | |
| - Citation :
Thouars
Historique des Maires de Poitiers de l'An 1457
An de Pâques 1457 - débute le 17 avril 2009
> du 05/01/1457 au 05/02/1457 :
57- Extraelle (2009-01-05 élu avec 84.7%) - 2e mandat
> du 06/02/1457 au 08/04/1457 :
58- Pano (2009-02-06 élu avec 58.5%) 59- Pano (2009-03-08 élu avec 59.7%) - 2e mandat
> du 09/04/1457 au 08/05/1457 :
60- Promesse (2009-04-09 élu avec 64.9%)
> du 09/05/1457 au 08/06/1457 :
61- Akashia (2009-05-09 élu avec 72%)
> du XX/06/1457 au XX/07/1457 :
> du XX/07/1457 au XX/08/1457 :
> du XX/08/1457 au XX/09/1457 :
> du XX/09/1457 au XX/10/1457 :
> du XX/10/1457 au XX/11/1457 :
> du XX/11/1457 au XX/12/1457 :
> du XX/12/1457 au XX/01/1457 :
| |
|
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Thouars - Maires Dim 30 Oct - 0:15 | |
| - Citation :
Thouars
Historique des Maires de Poitiers de l'An 1458
An de Pâques 1458 - débute le 2 avril 2010
> du XX/01/1458 au 09/02/1458 :
> du 10/02/1458 au 13/03/1458 :
70- Sophie (2010-02-10 élue avec 100.0%)
> du 14/03/1458 au 25/03/1458 :
71- Mattrgoening (2010-03-14 élu avec 54.5 %)
> du 26/03/1458 au 31/03/1458 :
72- Sophie (2010-03-26, par révolte pour palier à la démission de Mattrgoening)
> du 01/04/1458 au 30/04/1458 :
73- Sophie (2010-04-01 élue avec 91.4%) - 2e mandat
> du 01/05/1458 au 30/05/1458 :
74- Pano (2010-05-01 élu avec 86.3 %) - 3e mandat
> du 31/05/1458 au 29/06/1458 :
75- Baillant (2010-05-31, élu avec 71.2 %) [+]
> du 30/06/1458 au 03/08/1458 :
76- Bordeaux8 (2010-06-30, élu avec 100 %) [+]
> du 04/08/1458 au 05/09/1458 :
77- Lafeedulogis (2010-08-04, élu avec 100 %) - 2e mandat [+]
> du 05/09/1458 au 05/11/1458 :
78- Kissiou (2010-09-05, élu avec 68.8 %) [+] 79- Kissiou (2010-10-07, élu avec 59.1 %) - 2e mandat - [+]
> du 06/11/1458 au 05/12/1458 :
80- Benji4492 (2010-11-06, élu avec 52.6 %) - 2e mandat [+]
> du 06/12/1458 au 27/12/1458 :
81- Seriadilos (2010-12-06, élu avec 59.3 %) [+]
> du 28/12/1458 au 22/01/1458 :
82- Cali (2010-12-28, par révolte) [+]
Dernière édition par Kinmar. le Dim 6 Nov - 15:53, édité 4 fois | |
|
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Thouars - Maires Dim 6 Nov - 15:28 | |
| - Citation :
Thouars
Historique des Maires de Thouars de l'An 1459
An de Pâques 1459 - débute le 3 avril 2011
> du 23/01/1459 au 21/02/1459 :
83- Cali (2011-01-23, élu avec 82.8%) [+]
> du 22/02/1459 au 23/03/1459 :
84- Sophie (2011-02-22, élu avec 69%) – 3e mandat [+]
> du 24/03/1459 au 22/04/1459 :
85- Helena. (2011-03-24, élu avec 100%) [+] > du 23/04/1459 au 22/06/1459 :
86- Jake (2011-04-23, élu avec 71.9%) [+] 87- Jake (2011-05-23, élu avec 100%) - 2e mandat [+]
> du 23/06/1459 au 22/07/1459 :
87- Cyphus (2011-06-23, élu avec 85.7%) - 3e mandat [+]
> du 23/07/1459 au 27/07/1459 :
88- Octave (2011-07-23, élu avec 60.9%) [+]
> du 28/07/1459 au 02/08/1459 :
89- Pano (2011-07-28, Par révolte sous autorité comtale) [+]
> du 03/08/1459 au 01/10/1459 :
90- Pano (2011-08-03, élu avec 100%) - 4e mandat [+] 91- Pano (2011-09-02, élu avec 100%) - 5e mandat [+]
> du 02/10/1459 à aujourd'hui :
92- Cyphus (2011-10-02, élu avec 84%) - 4e mandat [+] 93- Cyphus (2011-11-01, élu avec 72%) - 5e mandat [+] 94- Cyphus (2011-12-01, élu avec 100%) - 6e mandat [+] > du 31/12/1459 au 05/02/1460 : 95. Sieur Cyphus (élu avec 100%) 7ème mandat [+]
| |
|
| |
Kinmar. Copiste
Nombre de messages : 160 Réputation : 1 Points : 188 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: Thouars - Maires Dim 1 Jan - 15:44 | |
| Thouars
Historique des Maires de Thouars de l'An 1460
> du 06/02/1460 au 06/03/1460 : 96. Sieur Cyphus (élu avec 100%) 8ème mandat [+] > du 07/03/1460 au 05/04/1460 : 97. Sieur Cyphus (élu avec 100%) 9ème mandat [+] > du 06/04/1460 au 05/05/1460 : 98. Sieur Cyphus (élu avec 100%) 10ème mandat [+] > du 06/05/1460 au 04/06/1460 : 99. Sieur Cimballi (élu avec 100%) 1er mandat [+] > du 05/06/1460 au 04/07/1460 : 100. Sieur Petitfrerekoala (élu avec 100%) 1er mandat [+] > du 05/07/1460 au 03/08/1460 : 101. Dame Kira38 (élue avec 100%) 1er mandat [+] > du 04/08/1460 à aujourd'hui : 102. Sieur Waulen1 (élu avec 81.8%) 1er mandat [+]
| |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Thouars - Maires | |
| |
|
| |
| Thouars - Maires | |
|